Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Peter Hockerup | 01.03.1988 | 20.02.1992 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.03.1988 | 08.09.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Peder Falk-Rønne | 01.03.1988 | 20.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Preben Linder Thomsen | 01.03.1988 | 20.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Henning Peter Hockerup | 01.03.1988 | 20.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kristian Skjøtt | 01.03.1988 | 20.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
John Widriksen | 01.03.1988 | 09.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.03.1988 | 08.09.1988 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Biil | 01.03.1988 | 08.09.1988 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Christoffersen | 01.03.1988 | 08.09.1988 | bestyrelsesmedlem |