Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Friedlænder | 01.03.1988 | 23.01.1997 | direktion |
Wilhelm August Hardenberg | 01.03.1988 | 05.04.1993 | direktion |
Torben Svanberg | 01.03.1988 | 29.06.1992 | direktion |
Søren Lund | 01.03.1988 | 25.02.1991 | direktion |
Gunnar Schmidt Andersen | 01.03.1988 | 12.07.1989 | direktion |
Peter Boest | 01.03.1988 | 27.10.1988 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 29.06.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Friedlænder | 01.03.1988 | 23.01.1997 | bestyrelse |
Erik Friedlænder | 01.03.1988 | 23.01.1997 | bestyrelse |
Bente Preisler Søbroe Friedlænder | 01.03.1988 | 23.01.1997 | bestyrelse |
Jahn Thorup | 01.03.1988 | 03.02.1994 | bestyrelse |
Steen Petersen | 01.03.1988 | 03.02.1994 | bestyrelse |
Peter Vest | 01.03.1988 | 03.02.1994 | bestyrelse |
Franz Ifanger | 01.03.1988 | 05.04.1993 | bestyrelse |
Bente Preisler Søbroe Friedlænder | 01.03.1988 | 05.04.1993 | bestyrelse |
Jens Ernest Ottosen-Støtt | 01.03.1988 | 29.06.1992 | bestyrelse |
Torben Svanberg | 01.03.1988 | 29.06.1992 | bestyrelse |
Leif Petersen | 01.03.1988 | 29.06.1992 | bestyrelse |
Søren Lund | 01.03.1988 | 25.02.1991 | bestyrelse |
Kjeld Kornum | 01.03.1988 | 25.02.1991 | bestyrelse |
Per Børge Schleiter | 01.03.1988 | 25.02.1991 | bestyrelse |
Ole Jørgen Ude Henneberg | 01.03.1988 | 15.09.1989 | bestyrelse |
Gunnar Schmidt Andersen | 01.03.1988 | 12.07.1989 | bestyrelse |
Kurt Maribo Ipsen | 01.03.1988 | 23.02.1989 | bestyrelse |
Carl Bent Mathiasen | 01.03.1988 | 23.02.1989 | bestyrelse |
Peter Boest | 01.03.1988 | 27.10.1988 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.03.1988 | 29.06.1988 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 29.06.1988 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.03.1988 | 29.06.1988 | formand |