Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Xenius Grige | 01.06.1996 | 27.11.1997 | direktion |
Bent Hejbøl Jensen | 01.03.1988 | 27.11.1997 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 15.09.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Faaborg | 01.03.1988 | 27.11.1997 | bestyrelse |
Karsten Uno Petersen | 01.03.1988 | 27.11.1997 | bestyrelse |
Jens Oluf Bjerre-Madsen | 01.03.1988 | 27.11.1997 | bestyrelse |
Flemming Hallen | 01.03.1988 | 27.11.1997 | bestyrelse |
Laurits Petersen Tørnæs | 01.03.1988 | 27.11.1997 | bestyrelse |
Birgit Petersen | 01.03.1988 | 27.11.1997 | bestyrelse |
Povl Reidar Faurbye | 01.03.1988 | 27.11.1997 | formand |
Poul Erling Christensen | 01.03.1988 | 12.04.1994 | bestyrelse |
Hans Toft | 01.03.1988 | 12.04.1994 | bestyrelse |
Jens Jepsen Lauridsen | 01.03.1988 | 12.04.1994 | bestyrelse |
Flemming Sigurd Bay-Jensen | 01.03.1988 | 12.04.1994 | bestyrelse |
Ole Steen Salomonsen | 01.03.1988 | 30.07.1992 | bestyrelse |
Paul Holst | 01.03.1988 | 02.08.1990 | bestyrelse |
Birgit Petersen | 01.03.1988 | 03.11.1988 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.03.1988 | 15.09.1988 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 15.09.1988 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.03.1988 | 15.09.1988 | formand |