Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Valentin Hansen | 20.03.2000 | 14.12.2007 | direktør |
Finn Helmer | 01.12.1992 | 20.03.2000 | direktør |
Knud Rasmussen | 01.03.1988 | 01.12.1992 | direktør |
Kaj Christensen | 01.03.1988 | 08.12.1988 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 04.08.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Peider Hofman-Bang | 13.12.2005 | 14.12.2007 | formand |
Ole Bramsnæs | 24.03.2000 | 14.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Tom Knutzen | 17.05.1999 | 13.12.2005 | formand |
Dorrit Vanglo | 17.05.1999 | 24.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Falkesen | 06.01.1997 | 24.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Bock | 06.01.1997 | 24.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Gerhard Albrechtsen | 06.09.1995 | 20.03.2000 | formand |
Hans Valentin Hansen | 31.12.1993 | 14.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Knud Rasmussen | 31.12.1993 | 06.09.1995 | formand |
Leif Rasmussen | 01.03.1988 | 06.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
Rene Tang Jespersen | 01.03.1988 | 06.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
Per Balslev | 01.03.1988 | 31.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ole Steen Andersen | 01.03.1988 | 31.12.1993 | formand |
Karen Kaufmann | 01.03.1988 | 08.12.1988 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Christensen | 01.03.1988 | 08.12.1988 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.03.1988 | 04.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 04.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.03.1988 | 04.08.1988 | formand |