Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Britta Thomsen | 16.06.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Hagedorn Thomsen | 01.03.1988 | 16.06.2015 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 29.06.1988 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Rønne Hagedorn Thomsen | 25.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Hagedorn Thomsen | 16.06.2015 | formand |
Britta Thomsen | 15.11.2013 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Dambo Jensen | 27.11.2013 | 01.10.2015 | bestyrelse |
Jørgen Dahl | 15.11.2013 | 16.06.2015 | formand |
Lars Egeskov Jespersen | 23.11.2011 | 15.11.2013 | formand |
Leif Dambo Jensen | 30.06.2008 | 23.11.2011 | formand |
Britta Thomsen | 30.06.2008 | 04.06.2010 | bestyrelse |
Anders Rønne Hagedorn Thomsen | 31.10.2006 | 01.05.2016 | bestyrelse |
Jørgen Riis Christensen | 18.11.1997 | 31.10.2006 | bestyrelse |
Gerhard Hammel | 18.11.1997 | 31.08.2001 | bestyrelse |
Jørn Hagedorn Thomsen | 01.03.1988 | 15.06.2015 | bestyrelse |
Jesper Knudsen | 01.03.1988 | 18.11.1997 | bestyrelse |
Peter Tærø Nielsen | 01.03.1988 | 01.09.1992 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.03.1988 | 29.06.1988 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 29.06.1988 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.03.1988 | 29.06.1988 | formand |