Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-05-12 fjernes Navne: PKE/VOICE COMMUNICATION/ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 47, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Bestyrelse: Roy Macfarlane (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Direktion: Kaare Therkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Revisor: AKTIV ERHVERVSSERVICE - REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 tilføjes Navne: PKE/VOICE COMMUNICATION/ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-17 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1749 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge og markedsføre kommunikationsudstyr, EDB samt virksomhed beslægtet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre personer der enten er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-16 tilføjes Vedtægter: 1988-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 47, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Bestyrelse: Roy Macfarlane (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1749 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, AKTIV ERHVERVSSERVICE - REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)