Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-03-01 fjernes Navne: SKEYELINE A ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stævnevej 3, 5631 Ebberup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Direktion: Anders Ivar Harald Quistgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Centrumgade 4 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-13 fjernes Revisor: MOGENS HENRIKSEN, REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Centrumgade 4 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med agenturer, konsulentvirksomhed for udenlandske selskabers salg på det danske marked, og danske selskabers salg til ASEAN-landene, virksomhed med industriel design og formgivning samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Vedtægter: 1990-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-28 tilføjes Navne: SKEYELINE A ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1669 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stævnevej 3, 5631 Ebberup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1669 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, MOGENS HENRIKSEN, REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)