Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-03-11 fjernes Binavne: FUUR ENTREPRENØR- OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldkildevej 3, 7884 Fur (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 fjernes Direktion: Palle Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 fjernes Navne: VOGNMAND PALLE CHRISTENSEN. FUUR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-12-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Revisor: Tom Rudolf Rejndrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldkildevej 3, 7884 Fur (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldkildevej 3, 7884 Fur (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-19 fjernes Direktion: Jonna Margit Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-27 tilføjes Revisor: Tom Rudolf Rejndrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 fjernes Revisor: Regnskabsassistance v/Torben Høirup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-19 tilføjes Revisor: Regnskabsassistance v/Torben Høirup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Vedtægter: 1996-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 fjernes Revisor: Poul Henning Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 tilføjes Navne: VOGNMAND PALLE CHRISTENSEN. FUUR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-14 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1610 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldkildevej 3, 7884 Fur (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Binavne: FUUR ENTREPRENØR- OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1610 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Poul Henning Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)