Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-01-21 fjernes Navne: A/S M. & W. KIILERICH, HERNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 108-110, 7400 Herning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Bestyrelse: Mogens Wisti Kiilerich (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Direktion: Marianne Kiilerich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-30 tilføjes Vedtægter: 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 108-110, 7400 Herning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-14 tilføjes Bestyrelse: Mogens Wisti Kiilerich (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-14 tilføjes Direktion: Marianne Kiilerich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-14 tilføjes Navne: A/S M. & W. KIILERICH, HERNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-14 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)