Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Hovgaard Clausen | 03.07.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Tofteng | 29.12.1987 | 03.07.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Hovgaard Clausen | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Madsen | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jeanett Halling Vikkelsøe | 03.07.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Tofteng | 18.02.2019 | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Birger Jensen | 18.02.2019 | 03.07.2024 | formand |
Gitte Tofteng | 30.11.2000 | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Landbo Tofteng | 30.11.2000 | 03.07.2024 | suppleant |
Charlotte Landbo Tofteng | 30.11.2000 | 12.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Tofteng | 30.11.2000 | 12.12.2000 | suppleant |
Henrik Tofteng | 29.12.1987 | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Birger Jensen | 29.12.1987 | 17.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Tofteng | 29.12.1987 | 17.02.2019 | formand |
Jesper Trommer Volf | 29.12.1987 | 28.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lajla Tofteng | 29.12.1987 | 31.08.1998 | bestyrelsesmedlem |