Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Solkær 5, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Direktion: Ib Østlund (direktion) (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-12 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Legale ejere: Ib Østlund (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Navne: IB ØSTLUND ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Reelle ejere: Ib Østlund (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Revisor: Johnny Ole Berggreen Osmark (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Stiftere: Henning Arne Wellejus (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Ib Østlund (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-10-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solkær 5, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2013-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanie Alle 6, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2009-01-30)
Den 2008-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanie Alle 6, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2009-01-30)
Den 2008-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanie Alle 6, 1., 3480 Fredensborg (offentliggjort 2008-03-10)
Den 2008-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2008-11-30 tilføjes Navne: IB ØSTLUND ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2008-11-29 fjernes Navne: GAMMEL KONGEVEJ CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2008-11-30 tilføjes Vedtægter: 2008-11-30 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2008-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanie Alle 6, 1., 3480 Fredensborg (offentliggjort 2008-03-10)
Den 2008-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 85, 1., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Revisor: Johnny Ole Berggreen Osmark (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1998-12-30 fjernes Revisor: Karen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1996-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1991-06-19 tilføjes Navne: GAMMEL KONGEVEJ CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-18 fjernes Navne: STJERNE VIDEOTEKET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-18 fjernes Direktion: Henning Arne Wellejus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-18 fjernes Revisor: Delta Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Legale ejere: Ib Østlund (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1988-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 85, 1., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-12 tilføjes Direktion: Henning Arne Wellejus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1988-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-12 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1988-01-12 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-12 tilføjes Navne: STJERNE VIDEOTEKET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1988-01-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1988-01-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1988-01-12 tilføjes Revisor: Delta Revision, Karen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-12 tilføjes Stiftere: Henning Arne Wellejus (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1988-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 1988-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-23)