Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-11-09 fjernes Navne: HIRTSHALS DAMPRENSNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Juelsvej 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-10 fjernes Direktion: Jean Tommy Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-22 tilføjes Navne: HIRTSHALS DAMPRENSNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Navne: SKIBSBYGNINGSSELSKABET AF 1/3 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som rengøringsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 tilføjes Vedtægter: 1989-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-29 tilføjes Navne: SKIBSBYGNINGSSELSKABET AF 1/3 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1531 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Juelsvej 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1531 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)