Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-06-25 fjernes Navne: TOTALRENOVERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Arrenløsetorpvej 5, 4262 Sandved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Sjølin & Rasmussen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-06 fjernes Direktion: Jack Raymond Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 fjernes Direktion: Bengt Thomas Svensson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb,salg og udlejning af fast ejendom samt entreprise,transport og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Vedtægter: 1989-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Navne: TOTALRENOVERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-24 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1527 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-24 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-24 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arrenløsetorpvej 5, 4262 Sandved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1527 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet Sjølin & Rasmussen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)