Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-08-08 fjernes Navne: CREA-8 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 8, 8300 Odder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Direktion: Ole Bjørn Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Revisor: Plejdrup Ejendomme v/Per Plejdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-30 tilføjes Vedtægter: 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-12 tilføjes Navne: CREA-8 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR 1501 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 8, 8300 Odder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR 1501 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Plejdrup Ejendomme v/Per Plejdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)