Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-08-13 fjernes Navne: R.G. EJENDOMSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosegårdsvej 69, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Direktion: Peter Krarup Rosendal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Revisor: EJ - HANDEL & HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-30 tilføjes Navne: R.G. EJENDOMSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-29 fjernes Navne: PR SVENDENES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og håndværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 tilføjes Vedtægter: 1988-07-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-26 tilføjes Navne: PR SVENDENES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 1958 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosegårdsvej 69, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 1958 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EJ - HANDEL & HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)