Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Boris Nørgaard Kjeldsen | 01.06.2001 | 07.12.2001 | direktion |
Knud Anker-Møller | 30.10.1987 | 01.06.2001 | direktion |
Verner Skov Nielsen | 30.10.1987 | 25.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Boris Nørgaard Kjeldsen | 01.06.2001 | 07.12.2001 | bestyrelse |
Kim Nielsen | 01.06.2001 | 07.12.2001 | bestyrelse |
Jens Andersen | 01.06.2001 | 07.12.2001 | bestyrelse |
Søren Kolbye Sørensen | 18.06.1998 | 01.06.2001 | bestyrelse |
Ebbe Vagn Christensen | 07.06.1996 | 01.06.2001 | bestyrelse |
Steen Bo Jørgensen | 13.10.1994 | 01.06.2001 | bestyrelse |
Christen Boye Jacobsen | 13.10.1994 | 07.06.1996 | bestyrelse |
Ebbe Simonsen | 27.07.1993 | 13.10.1994 | bestyrelse |
Holger Dock | 30.10.1987 | 01.06.2001 | formand |
Jens Auken | 30.10.1987 | 18.06.1998 | formand |
Ebbe Vagn Christensen | 30.10.1987 | 13.10.1994 | bestyrelse |
Hans Thustrup | 30.10.1987 | 13.10.1994 | bestyrelse |
Niels Jørgen Kold | 30.10.1987 | 27.07.1993 | bestyrelse |
Niels Kristian Thygesen | 30.10.1987 | 17.12.1992 | bestyrelse |
Carsten Ringgård | 30.10.1987 | 27.06.1988 | bestyrelse |
Henrik Carsten Ketelsen | 30.10.1987 | 27.06.1988 | bestyrelse |