Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-09 fjernes Bestyrelse: Flemming Damgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Bibranche: Planteskoler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-09 fjernes Direktion: Flemming Damgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-09 fjernes Navne: F.D. SKOVBRUG OG PLANTESKOLE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-09-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Gotfred Damgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-15 fjernes Bestyrelse: Esper Thygesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Vedtægter: 1996-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 tilføjes Navne: F.D. SKOVBRUG OG PLANTESKOLE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-28 fjernes Navne: HANDELSFIRMAET FLEMMING DAMGAARD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-24 tilføjes Navne: HANDELSFIRMAET FLEMMING DAMGAARD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-23 fjernes Navne: DT HANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-23 fjernes Revisor: R.A.R. REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Navne: DT HANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-30 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 fjernes Navne: A/S PSE NR.2468 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Bibranche: Planteskoler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR.2468 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, R.A.R. REVISION A/S, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)