Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1989-09-19 fjernes Navne: ENTREPRENØRFIRMAET PETER HELLESØE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedervej 3, 6430 Nordborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Claus Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 fjernes Bestyrelse: Heike Hellesøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 fjernes Direktion: Peter Hellesøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-06 tilføjes Navne: ENTREPRENØRFIRMAET PETER HELLESØE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2841 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomshed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Vedtægter: 1988-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedervej 3, 6430 Nordborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Heike Hellesøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2841 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet Claus Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)