Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordfeldvej 28, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-30 fjernes Navne: A. OG R. PETERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Revisor: Eskild Herbert Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-02-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-28 fjernes Direktion: Ronny Bo Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-02-10)
Den 2002-11-27 fjernes Hovedbranche: Bagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordfeldvej 28, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndby Strand Centrum 46, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2000-01-06)
Den 2002-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Navne: A. OG R. PETERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-24 fjernes Navne: CENTRUMBAGEREN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Vedtægter: 2002-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndby Strand Centrum 46, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2000-01-06)
Den 2000-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordfeldvej 28, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 280.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-12 tilføjes Navne: CENTRUMBAGEREN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-11 fjernes Navne: RONNY BO PETERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-09 tilføjes Navne: RONNY BO PETERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-08 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2806 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordfeldvej 28, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Hovedbranche: Bagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2806 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Eskild Herbert Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)