Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2004-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nydamsvej 2, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-15 fjernes Direktion: Peer Kamp Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-15 fjernes Navne: EKV INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-01-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: medarbejder@ekv.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: medarbejder@ekv.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1997-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speditions- og transportvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 tilføjes Vedtægter: 1997-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-17 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 tilføjes Navne: EKV INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-16 fjernes Navne: TRANS CARGO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-30 fjernes Revisor: PPOU NR. 4 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-22 tilføjes Navne: TRANS CARGO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-21 fjernes Navne: TRANS CARGO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-21 fjernes Bestyrelse: Jette Bak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-21 fjernes Direktion: Per Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-21 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-23 tilføjes Navne: TRANS CARGO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-22 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR.1531 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-22 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-22 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nydamsvej 2, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR.1531 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998, PPOU NR. 4 ApS, PricewaterhouseCoopers, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)