Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-07-30 fjernes Navne: PIASA SHIPPING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gundslevmagle Skovvej 13, 4863 Eskilstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 fjernes Direktion: Per Heinsvik Arentsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive shippingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Vedtægter: 1990-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-22 tilføjes Navne: PIASA SHIPPING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 fjernes Navne: ASX 12495 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gundslevmagle Skovvej 13, 4863 Eskilstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Navne: ASX 12495 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)