Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-07-16 tilføjes Navne: NR. DALBY BYGGESERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Navne: NR. DALBY BYGGESERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2468 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalbyvej 38, 4140 Borup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Revisor: PETER W SØRENSEN REG REVISOR F R R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Direktion: Flemming Sejr Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-23 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og byggeri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-30 tilføjes Vedtægter: 1987-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbyvej 38, 4140 Borup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2468 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PETER W SØRENSEN REG REVISOR F R R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)