Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-05-27 fjernes Navne: INVESTGRUPPEN 1987 ALFA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsherrensvej 140, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Stiftere: A/S HOLGER PEDERSEN, SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-13 fjernes Direktion: Børge Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-08 fjernes Revisor: Nils Rolf Stadeager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-27 fjernes Direktion: Carsten Just Munch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, financiering, investering og de dermed efter direktionens skøn beslægtede formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Vedtægter: 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsherrensvej 140, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Direktion: Carsten Just Munch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Navne: INVESTGRUPPEN 1987 ALFA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Revisor: Nils Rolf Stadeager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Stiftere: A/S HOLGER PEDERSEN, SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)