Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-04-27 fjernes Navne: MERCHANT INVESTMENT SERVICES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 12-14, 1100 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Stiftere: Thor Stadil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-01 fjernes Direktion: Gary Christopher Gregg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-17 tilføjes Navne: MERCHANT INVESTMENT SERVICES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-16 fjernes Navne: SPECIALHANDELENS ANALYSE-INSTITUT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-16 fjernes Direktion: Jan Louis Hammerich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at markedsføre og administrere ydelser indenfor den finansielle sektor og drive enhver virksomhed, der måtte skønnes hensigtsmæssig i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-15 tilføjes Vedtægter: 1994-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-11 tilføjes Navne: SPECIALHANDELENS ANALYSE-INSTITUT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-10 fjernes Navne: P.P.H.S.G. 107 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-10 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaarden (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-10 fjernes Direktion: Thor Stadil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-10 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET PELAGOS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 12-14, 1100 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gaarden (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Direktion: Thor Stadil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Navne: P.P.H.S.G. 107 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET PELAGOS, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Stiftere: Thor Stadil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)