Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-12-23 fjernes Navne: KLOAKMESTER POUL ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærtebjergvej 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-28 fjernes Direktion: Poul Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er kloakmestervirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktørens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-12 tilføjes Vedtægter: 1997-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-29 tilføjes Navne: KLOAKMESTER POUL ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1364 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Direktion: Liang Anthiy Wong (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærtebjergvej 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1364 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, JS Revision ApS, JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)