Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 118, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 fjernes Navne: HAMMER TOTAL RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 fjernes Direktion: Hanne Hammer Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 fjernes Revisor: Reg. revisor Christian R. Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 118, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindskovvej 10, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggeteknisk rådgivning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-17 tilføjes Vedtægter: 1996-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Navne: HAMMER TOTAL RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-04 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1400 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-04 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-04 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindskovvej 10, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1400 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Reg. revisor Christian R. Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)