Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-09-24 fjernes Navne: LADING ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 2, 8471 Sabro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Revisor: Reg. revisor Bjarne Leth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 fjernes Direktion: Olaf Rye Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 fjernes Revisor: Børge Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Navne: LADING ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-14 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1322 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål et at drive handel og entreprenør- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Vedtægter: 1988-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 2, 8471 Sabro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1322 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Børge Olesen, Reg. revisor Bjarne Leth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)