Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-01-24 fjernes Navne: FRANK KROGSTRUP EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Revisor: Reg. revisor Erling Ørskov Han sen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Stiftere: Hans Birch Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-25 fjernes Direktion: Frank Krogstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-09 tilføjes Navne: FRANK KROGSTRUP EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Navne: NIBE EJENDOMSSELSKAB H. F. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Direktion: Hans Kristian Rokkedal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Revisor: Danrevi Løgstør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, samt udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Vedtægter: 1988-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Navne: NIBE EJENDOMSSELSKAB H. F. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-18 fjernes Navne: HBM 1503 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-18 fjernes Direktion: Hans Birch Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Direktion: Hans Birch Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Navne: HBM 1503 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Danrevi Løgstør I/S, Reg. revisor Erling Ørskov Han sen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Stiftere: Hans Birch Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)