Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Christian Back | 28.06.2002 | 01.04.2003 | direktion |
Erling Schmidt | 05.05.1999 | 28.06.2002 | direktion |
Pernille Vest Madsen | 30.04.1998 | 05.05.1999 | direktion |
Erling Schmidt | 23.06.1987 | 30.04.1998 | direktion |
August Jes Jørgensen | 23.06.1987 | 25.11.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Brøns Ganslev | 23.06.1987 | 30.10.1995 | bestyrelse |
Erling Schmidt | 23.06.1987 | 30.10.1995 | bestyrelse |
Sigurd August Heinrich Kahlke | 23.06.1987 | 30.10.1995 | formand |
Erik Rønne | 23.06.1987 | 30.10.1995 | næstformand |