Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Munks Vej 29, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-05 fjernes Direktion: Erik Lund Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-05 fjernes Navne: L & E ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-03-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-22 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-20 tilføjes Navne: L & E ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-19 fjernes Navne: CENTRALSUG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 tilføjes Vedtægter: 1998-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Bestyrelse: Hans-Jørgen Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-27 fjernes Bestyrelse: Hans Goran Emanuel Strom (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-31 fjernes Bestyrelse: Jan Ingvar Andersson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-31 fjernes Direktion: Hans Goran Emanuel Strom (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-31 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-14 fjernes Bestyrelse: Preben Sejersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-14 fjernes Direktion: Preben Sejersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-06 fjernes Revisor: Interessentskabet Revisorgruppen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-22 tilføjes Navne: CENTRALSUG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-21 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1318 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-21 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Munks Vej 29, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1318 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Interessentskabet Revisorgruppen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)