Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-03-08 fjernes Navne: ASX 12116 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dimen 55, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Direktion: Frede Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Revisor: Toftlund Revisionskontor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-02 tilføjes Vedtægter: 1987-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dimen 55, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Frede Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: ASX 12116 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Toftlund Revisionskontor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)