Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-04-19 fjernes Navne: TRADE LINK OF SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 38, 1458 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-07 fjernes Direktion: Svein Markar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-07 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-06 fjernes Direktion: Jorn Markar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-16 tilføjes Navne: TRADE LINK OF SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2511 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Vedtægter: 1987-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 38, 1458 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2511 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)