Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Peter Gårdbo Isaksen | 30.11.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Boelskifte | 03.08.2015 | 30.11.2022 | adm. dir |
Peter Schou | 12.05.1987 | 03.08.2015 | direktør |
Linda Schou | 12.05.1987 | 03.08.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Larsen | 19.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Linda Schou | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christina Gårdbo Isaksen | 30.11.2022 | formand |
Anders Peter Gårdbo Isaksen | 26.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Schou | 03.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Boelskifte | 18.11.2022 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Christensen | 02.11.2022 | 18.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Simonsen | 28.11.2019 | 30.11.2022 | formand |
Jens Boelskifte | 03.08.2015 | 02.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Linda Schou | 03.08.2015 | 28.11.2019 | bestyrelsesmedlem |