Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Edelgavevej 5, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-28 fjernes Bestyrelse: Lars Løvgren Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Direktion: Birgit Marie Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-28 fjernes Navne: LØVTORP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-08 tilføjes Bestyrelse: Thomas Westberg Løvgren Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Bestyrelse: Lars Løvgren Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Direktion: Birgit Marie Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 fjernes Direktion: Poul Erik Løvgren Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af foderpiller, brændselspiller o.lign beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 tilføjes Vedtægter: 2003-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Bestyrelse: Henrik Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET ALSØ & JØHNK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 fjernes Bestyrelse: Torben Holt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-10 tilføjes Navne: LØVTORP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-09 fjernes Navne: PCC 159 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edelgavevej 5, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-02 tilføjes Bestyrelse: Torben Holt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-02 tilføjes Direktion: Poul Erik Løvgren Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-02 tilføjes Navne: PCC 159 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-02 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET ALSØ & JØHNK, Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-02 tilføjes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)