Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Krøll Jørgensen | 01.05.1987 | 21.07.1993 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1987 | 08.10.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Krøll Jørgensen | 01.05.1987 | 21.07.1993 | bestyrelse |
Karin Margrethe Prammann Jørgensen | 01.05.1987 | 21.07.1993 | bestyrelse |
Carl Jesper Prammann Olsen | 01.05.1987 | 21.07.1993 | bestyrelse |
Chris Krøll Prammann Jørgensen | 01.05.1987 | 21.07.1993 | bestyrelse |
Frank Møller Nielsen | 01.05.1987 | 29.11.1989 | bestyrelse |
Jens Peter Månsson | 01.05.1987 | 29.03.1989 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1987 | 08.10.1987 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1987 | 08.10.1987 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1987 | 08.10.1987 | formand |