Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-07-26 fjernes Navne: TERSØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Breeltevænget 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 fjernes Direktion: Jan Nicolaj Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering i heste (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Vedtægter: 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Navne: TERSØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR.2389 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Breeltevænget 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR.2389 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)