Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1989-09-26 fjernes Navne: F.S. FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 140, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET ALSØ & JØHNK, AABENRAA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-12 fjernes Direktion: Frank Johan Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Navne: F.S. FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-06 fjernes Navne: F.S. SPEDITION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være finansselskab for F.S. International Transport A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Vedtægter: 1988-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-26 tilføjes Navne: F.S. SPEDITION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-25 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2210 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 140, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2210 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSAKTIESELSKABET ALSØ & JØHNK, AABENRAA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)