Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Nick Sørensen | 01.05.1987 | 28.08.1991 | direktion |
Lasse Nyby | 01.05.1987 | 04.05.1990 | direktion |
Kaj Christiansen | 01.05.1987 | 27.12.1989 | direktion |
Birthe Østergaard | 01.05.1987 | 30.09.1988 | direktion |
Jørgen Skovgaard Madsen | 01.05.1987 | 25.03.1988 | direktion |
Niels Erik Westen-Jensen | 01.05.1987 | 18.11.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Christiansen | 01.05.1987 | 28.08.1991 | bestyrelse |
Bent Schøn Hansen | 01.05.1987 | 28.08.1991 | bestyrelse |
Jørgen Giversen | 01.05.1987 | 28.08.1991 | formand |
Keld Gammelgaard | 01.05.1987 | 04.05.1990 | bestyrelse |
Arne Nielsen | 01.05.1987 | 27.12.1989 | bestyrelse |