Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-12-21 fjernes Navne: UNO-X OLIECENTER SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: U-vej, Prøvestenen, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Stiftere: UNO-X FYRINGSOLIE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Direktion: Vilhelm Lykke Nørby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 fjernes Direktion: Karl Ove Bak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: U-vej, Prøvestenen, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Direktion: Karl Ove Bak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med olieprodukter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Navne: UNO-X OLIECENTER SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Stiftere: UNO-X FYRINGSOLIE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Vedtægter: 1987-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)