Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-08-15 fjernes Navne: EBBE HANSEN, FREDERIKSVÆRK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Irisvej 3, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Revisor: Henning Carsten Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-12 fjernes Direktion: Ebbe Arndt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-08 tilføjes Navne: EBBE HANSEN, FREDERIKSVÆRK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 fjernes Navne: ASX 11048 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive eller at udleje busser og andre automobiler og dermed beslægtet virksomhed, herunder virksomhed som rejsearrangør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Vedtægter: 1987-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irisvej 3, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Ebbe Arndt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ASX 11048 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Henning Carsten Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)