Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 110, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-09 fjernes Bestyrelse: Ilse Togsverd Ljørring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Direktion: Sven Togsverd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-09 fjernes Navne: DANSK AVISFREMSTILLING AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-09-09 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Stiftere: Lene Vibeke Togsverd, Knud Hjalmar Ringheim, Gitte Poulsen, DANSK AVISTRYK A/S, Birgit Spang Jensen, Anette Vibeke Bøllingtoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-30 fjernes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2002-11-19)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-12 tilføjes Bestyrelse: Torben Thomasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2002-11-19)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-30 fjernes Hovedbranche: Avistrykkerier (offentliggjort 2002-11-19)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Bibranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2002-11-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-12 fjernes Bestyrelse: Fritz Togsverd-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-18 fjernes Bestyrelse: Arne Erhardt Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at trykke reklamer, blade, brochurer og andre tryksager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-22 tilføjes Vedtægter: 1996-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 tilføjes Bibranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2002-11-18)
Den 1996-07-11 fjernes Bestyrelse: Ragna Esther Togsverd-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-04 fjernes Bestyrelse: Ole Bøllingtoft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 fjernes Bestyrelse: Carsten Togsverd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Revisor: E.H. AF 1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 tilføjes Navne: DANSK AVISFREMSTILLING AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-04 fjernes Navne: FYNS AVISTRYK AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-14 fjernes Bestyrelse: Preben Thinggaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 fjernes Revisor: Hans Munkebo Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Navne: FYNS AVISTRYK AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-11 fjernes Navne: DANSK COLOR PRINT AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-11 fjernes Bestyrelse: Gitte Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 fjernes Direktion: Knud Hjalmar Ringheim (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 110, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-01 tilføjes Bestyrelse: Gitte Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Direktion: Knud Hjalmar Ringheim (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Hovedbranche: Avistrykkerier (offentliggjort 2002-11-19)
Den 1986-12-01 tilføjes Navne: DANSK COLOR PRINT AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Revisor: Hans Munkebo Christiansen, E.H. AF 1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Stiftere: Lene Vibeke Togsverd, Knud Hjalmar Ringheim, Gitte Poulsen, DANSK AVISTRYK A/S, Birgit Spang Jensen, Anette Vibeke Bøllingtoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)