Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-12-02 fjernes Navne: DUOPLAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelbækvej 6, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Direktion: Bent Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EIGIL BRUHN V/STATS.AUT. REVISOR STEEN JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Stiftere: HAFCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-28 fjernes Revisor: C. C. H. VON ROSEN & CO. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-13 tilføjes Navne: DUOPLAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 fjernes Navne: ASX NR. 10985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 fjernes Direktion: Inger Halskov Fjelsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion, især i forbindelse med bygningsartikler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-22 tilføjes Vedtægter: 1988-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækvej 6, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Direktion: Inger Halskov Fjelsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Navne: ASX NR. 10985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S, C. C. H. VON ROSEN & CO. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSFIRMAET EIGIL BRUHN V/STATS.AUT. REVISOR STEEN JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Stiftere: HAFCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)