Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 406, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-07-31 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: sh@advo2650.dk (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Legale ejere: Hjalmar Carl Rasmussen (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Navne: HJALMAR C. RASMUSSEN A/S (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-08-01 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Stiftere: Hjalmar Carl Rasmussen (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-08 fjernes Bestyrelse: Kamma Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-08 fjernes Direktion: Steen Henriksson (direktør) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 406, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredegårds Alle 51, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Brunsgaard Dreyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: sh@advo2650.dk (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-01-14 tilføjes Direktion: Steen Henriksson (direktør) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-05 fjernes Bestyrelse: Hjalmar Carl Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-12-05 fjernes Direktion: Hjalmar Carl Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2015-05-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-08 fjernes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-02-25 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-02-25 fjernes Revisor: NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-12 fjernes Bestyrelse: Irene Birgitte Dunker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2012-01-08 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter og lædervarer (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-18 tilføjes Revisor: NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-03-18 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter og lædervarer (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-28 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-07-28 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-10-06 tilføjes Legale ejere: Hjalmar Carl Rasmussen (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel engros, invastering samt enhver i forbindelse hermed værende virksomhed. (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1997-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1997-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1997-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør (offentliggjort 2016-03-29)
Den 1997-07-24 tilføjes Vedtægter: 1997-07-24 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1994-02-08 tilføjes Navne: HJALMAR C. RASMUSSEN A/S (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1994-02-07 fjernes Navne: BRDR. RASMUSSEN KUNSTINDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-19 fjernes Bestyrelse: Tina Flos (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1992-11-19 fjernes Direktion: Tina Flos (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1991-12-12 fjernes Revisor: BENT ALSØ A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1989-08-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1989-08-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-08-01 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1989-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-19)
Den 1989-01-24 tilføjes Navne: BRDR. RASMUSSEN KUNSTINDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-23 fjernes Navne: BRDR. RASMUSSEN KUNSTINDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1989-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1989-01-23 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET ALSØ & JØHNK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1986-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredegårds Alle 51, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-01-15)
Den 1986-12-18 tilføjes Bestyrelse: Tina Flos (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1986-12-18 tilføjes Direktion: Tina Flos (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1986-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-07-31 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1986-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1986-12-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-18 tilføjes Navne: BRDR. RASMUSSEN KUNSTINDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1986-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1986-12-18 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET ALSØ & JØHNK, BENT ALSØ A/S, Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1986-12-18 tilføjes Stiftere: Hjalmar Carl Rasmussen (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1986-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 1986-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-29)