Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Dybbro | 16.11.2016 | 29.11.2017 | direktør |
Helle Dybbro | 28.11.1986 | 16.11.2016 | direktion |
Villiam Jacobsen Dybbro | 28.11.1986 | 04.10.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Dybbro | 16.11.2016 | 29.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Dybbro | 16.11.2016 | 29.11.2017 | formand |
Lene Lundgaard | 28.11.1986 | 14.12.2016 | bestyrelse |
Helle Dybbro | 28.11.1986 | 16.11.2016 | bestyrelse |
Lars Dybbro | 28.11.1986 | 15.11.2016 | bestyrelse |
Villiam Jacobsen Dybbro | 28.11.1986 | 04.10.1991 | bestyrelse |