Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-08-29 fjernes Navne: H & L ENGINEERING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skaarup Tværvej 1, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Revisor: HS REVISION REGISTRERET REVISOR HANS SKRIVER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Stiftere: Stephen Frederick Hope, Steen Skovmand, Jørgen Schjerning Lundsgaard, Henry Frank Hope, Gert Lykke Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-21 fjernes Bestyrelse: Steen Bechgaard Danø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-21 fjernes Direktion: Birgitte Krogsgaard Danø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Bestyrelse: Gert Lykke Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Direktion: Steen Skovmand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-13 fjernes Direktion: Gert Lykke Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-13 fjernes Revisor: HS REVISION REGISTRERET REVISOR HANS SKRIVER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-30 fjernes Bestyrelse: Henry Frank Hope (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-27 fjernes Direktion: Jørgen Schjerning Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 320.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forskning, udvikling og handelsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-21 tilføjes Vedtægter: 1987-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skaarup Tværvej 1, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Bestyrelse: Henry Frank Hope (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Direktion: Jørgen Schjerning Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Navne: H & L ENGINEERING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Revisor: HS REVISION REGISTRERET REVISOR HANS SKRIVER, HS REVISION REGISTRERET REVISOR HANS SKRIVER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Stiftere: Stephen Frederick Hope, Steen Skovmand, Jørgen Schjerning Lundsgaard, Henry Frank Hope, Gert Lykke Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)