Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibsted 225, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Direktion: Henning Grundvad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Navne: AMS LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Torsten Berg reg. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Navne: AMS LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Navne: HEWI INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og administration af udlejningsejendomme samt restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-28 tilføjes Vedtægter: 1989-07-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-08 fjernes Direktion: Jens Emil Windekilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-22 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-22 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-03 tilføjes Navne: HEWI INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 fjernes Navne: PCC 137 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 fjernes Revisor: REV BO SCHMIDT NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Direktion: Peter Clement Cudrio (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibsted 225, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Direktion: Peter Clement Cudrio (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Navne: PCC 137 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Revisor: REV BO SCHMIDT NIELSEN, Revisionsfirmaet Torsten Berg reg. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)