Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1989-11-30 fjernes Navne: JMK TAHIR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Istedgade 25, 1650 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Regnskabs år: --02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Regnskabs år: --02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Revisor: Svend Guldberg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 fjernes Direktion: Tahir Jamil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-02 tilføjes Navne: JMK TAHIR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 fjernes Navne: PCC 139 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauration og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Vedtægter: 1987-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedgade 25, 1650 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Direktion: Tahir Jamil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Navne: PCC 139 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Regnskabs år: --02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Regnskabs år: --02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Revisor: Svend Guldberg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)