Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Storm | 19.09.2007 | 19.05.2022 | direktør |
John Bertil Bengtsson | 15.08.1986 | 19.09.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Christiansen | 30.12.2020 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Malene Storm Johannesen | 05.07.2010 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Storm | 29.09.2004 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jette Storm | 29.09.2004 | 03.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Fischer | 15.08.1986 | 30.12.2020 | formand |
John Bertil Bengtsson | 15.08.1986 | 02.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ludvig Holst Jensen | 15.08.1986 | 29.09.2004 | bestyrelsesmedlem |