Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 55, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-30 fjernes Navne: TECNITAS DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 fjernes Stiftere: Svend Ole Birk Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 fjernes Direktion: Bengt Gustav Sangberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 55, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 2 tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-07-06)
Den 2004-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 2 tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-07-06)
Den 2004-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-13 tilføjes Direktion: Bengt Gustav Sangberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-13 fjernes Direktion: Jens Kristian Reimer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 tilføjes Direktion: Jens Kristian Reimer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Direktion: Barry May (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Bestyrelse: Jan Bindseil (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Bestyrelse: Barry May (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 fjernes Bestyrelse: Barry May (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Direktion: Barry May (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 fjernes Direktion: Henrik Stein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 fjernes Bestyrelse: Terje Einarsrud (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Vedtægter: 1996-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET PELAGOS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-11 fjernes Direktion: Michel Brulez (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-20 fjernes Bestyrelse: Frode Erling Kirstejn Larsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-03 fjernes Direktion: Svend Ole Birk Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-17 tilføjes Bestyrelse: Frode Erling Kirstejn Larsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-17 tilføjes Direktion: Svend Ole Birk Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-17 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-17 tilføjes Navne: TECNITAS DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-17 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET PELAGOS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-17 tilføjes Stiftere: Svend Ole Birk Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)