Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Binavne | Tegningsregel | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Direktion | Reelle ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S DANSKE FILMPRODUCENTER. (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2024-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doktorens Gyde 2, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-03-02)
Den 2024-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 6, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-03-02)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-08-14 tilføjes Binavne: Kino Club Sverige ApS, Kino Club Norge ApS, Kino Club Nordic ApS, Kino Club Finland ApS, Kino Club ApS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-13 fjernes Binavne: Kino Club Sverige A/S, Kino Club Norge A/S, Kino Club Nordic A/S, Kino Club Finland A/S, Kino Club A/S (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-04 tilføjes Navne: SANDREW METRONOME DANMARK APS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-03 fjernes Navne: SANDREW METRONOME DANMARK A/S (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-04 tilføjes Vedtægter: 2023-08-04 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-04 fjernes Bestyrelse: Anette Jensen (formand) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 fjernes Bestyrelse: Jakob Alkier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-22 tilføjes Hjemmeside: www.sandrewmetronome.com (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sandrewmetronome.com (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-02-04 tilføjes Binavne: Kino Club Sverige A/S, Kino Club Norge A/S, Kino Club Nordic A/S, Kino Club Finland A/S, Kino Club A/S (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2022-02-03 fjernes Binavne: Entertain Anywhere Sverige A/S, Entertain Anywhere Norge A/S, Entertain Anywhere Nordic A/S, Entertain Anywhere Finland A/S, Entertain Anywhere Danmark A/S (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 tilføjes Binavne: Entertain Anywhere Sverige A/S, Entertain Anywhere Norge A/S, Entertain Anywhere Nordic A/S, Entertain Anywhere Finland A/S, Entertain Anywhere Danmark A/S (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2020-09-22 fjernes Binavne: SANDREW METRONOME VIDEO DANMARK A/S, SANDREW METRONOME FILMDISTRIBUTION DANMARK A/S, SANDREW METRONOME FILM A/S, FILMFOLKET A/S (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og drive handel med filmrettigheder. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Vedtægter: 2020-09-22 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Legale ejere: Sandrew Metronome Holding ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-16 fjernes Legale ejere: SMI Holding AB (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2017-11-14 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, 1 direktør eller 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2017-01-19 tilføjes Bestyrelse: Verner Bach Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2017-01-19 fjernes Bestyrelse: Per Dam Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-19 tilføjes Direktion: Verner Bach Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 fjernes Direktion: Per Dam Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-19 tilføjes Vedtægter: 2017-01-19 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-18 fjernes Bestyrelse: Poul Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-04 tilføjes Bestyrelse: Anette Jensen (formand) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2015-02-04 fjernes Bestyrelse: Morten Kongrød (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-16 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-12-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 6, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-03-02)
Den 2014-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 12, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2014-03-25 tilføjes Bestyrelse: Morten Kongrød (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-05 tilføjes Bestyrelse: Per Dam Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-05 fjernes Bestyrelse: Verner Bach Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-05 tilføjes Direktion: Per Dam Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-05 fjernes Direktion: Morten Kongrød (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, herunder forlags-, film-, reklame- og EDB-virksomhed og udlejningsvirksomhed. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2013-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller et medlem af bestyrelsen i forbindelse med en direktør. (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2013-12-05 tilføjes Vedtægter: 2013-12-05 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2013-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 12, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2013-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 8, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-04-12)
Den 2013-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 8, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-04-12)
Den 2013-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Omøgade 8, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2013-04-02 tilføjes Bestyrelse: Verner Bach Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-02 fjernes Bestyrelse: Claes Håkan Bertil Jegnell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-02 tilføjes Direktion: Morten Kongrød (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-02 fjernes Direktion: Claes Håkan Bertil Jegnell (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-02 tilføjes Legale ejere: SMI Holding AB (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2013-04-02 tilføjes Reelle ejere: Verner Bach Pedersen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2013-04-01 tilføjes Reelle ejere: Verner Bach Pedersen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2013-04-01 fjernes Reelle ejere: Verner Bach Pedersen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-03 tilføjes Bestyrelse: Anders Christian Rønning (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-03 fjernes Bestyrelse: Helena Kirsten Müller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-24 tilføjes Bestyrelse: Helena Kirsten Müller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-24 fjernes Bestyrelse: Kim Martin Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Direktion: Claes Håkan Bertil Jegnell (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 fjernes Direktion: Kim Martin Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-22 tilføjes Bestyrelse: Gunnar Strömblad (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-22 fjernes Bestyrelse: Morten Kongrød (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-21 tilføjes Bestyrelse: Claes Håkan Bertil Jegnell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-21 fjernes Bestyrelse: Georg Kristoffer Schram (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Distribution af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-17 fjernes Binavne: METRONOME FILM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-24 tilføjes Bestyrelse: Georg Kristoffer Schram (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-24 fjernes Bestyrelse: Bo Højgaard Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-24 tilføjes Direktion: Kim Martin Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-24 fjernes Direktion: Bo Højgaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-13 tilføjes Bestyrelse: Morten Kongrød (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-13 fjernes Bestyrelse: Klas Olofsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Omøgade 8, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2001-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 16, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-29 tilføjes Navne: SANDREW METRONOME DANMARK A/S (offentliggjort 2023-08-14)
Den 1998-08-28 fjernes Navne: METRONOME FILM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-28 fjernes Binavne: GEFION FILM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 tilføjes Bestyrelse: Klas Olofsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-28 fjernes Bestyrelse: Dag Birger Sørsdahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-23 fjernes Bestyrelse: Bent Fabricius-Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-23 fjernes Direktion: Henrik Fabricius-Bjerre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.630.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Bestyrelse: Bent Fabricius-Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Fabricius-Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-11 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 tilføjes Bestyrelse: Poul Lars Fabricius-Bjerre (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-03 fjernes Bestyrelse: Michael Vilhelm Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Beck Basse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.620.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaarden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-07-02 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 fjernes Direktion: Bent Fabricius-Bjerre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 16, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1935-03-23 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gaarden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1935-03-23 tilføjes Binavne: GEFION FILM A/S, METRONOME FILM A/S, SANDREW METRONOME VIDEO DANMARK A/S, SANDREW METRONOME FILMDISTRIBUTION DANMARK A/S, SANDREW METRONOME FILM A/S, FILMFOLKET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-03-23 tilføjes Direktion: Bent Fabricius-Bjerre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1935-03-23 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1935-03-23 tilføjes Navne: METRONOME FILM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1935-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1935-03-23 tilføjes Revisor: Green IV ApS, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 1935-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)